王为璐
男,汉族,1948年9月生,山东文登人,1969年10月加入中国共产党,1965年8月参加工作,解放军后勤工程学院汽车系毕业,大学学历,副教授。现任中共海口市委书记。
1965.08-1969.02 解放军后勤工程学院汽车系学习
1969.02-1970.02 解放军工程兵某部实习
1970.02-1978.01 解放军内蒙古军区某部后勤部干事、营教导员
1978.01-1990.08 解放军石家庄陆军学院教员、副团级教员,正团级副主任、主任,副师级教员、主任、副教授
1990.08-1991.09 海南省政府直属机关工委组织处处长
1991.09-1994.03 海南省直属机关工委组织部负责人、部长
1994.03-1995.08 海南省直属机关工委副书记
1995.08-1999.02 海南省三亚市委常委、组织部部长,市委副书记、市政府副市长
1999.02-1999.10 海南省工商局局长、党组书记
1999.10-2002.04 海南省人事劳动保障厅厅长、党组书记(其间,1999.12起兼任省机构编制委员会委员、办公室主任,2000.08起兼任省企业工委副书记,省企业稽察特派员办公室主任,2001.04起兼任省委组织部副部长)
2002.04-海南省委常委、省委秘书长,省委保密委员会主任,省直机关工委书记,省机构编制委员会委员、办公室主任。
2005.01-2005.6,海南小委常委、海口市委书记、省委秘书长、省委保密委员会主任、省直机关工委书记、省机拘编制委员会委员、办公室主任,中共海口市委书记
陈 辞
男,汉族,1954年12月生,安徽金寨人,1977年6月加入中国共产党,1969年12月参加工作,中央党校研究生院国际政治专业毕业,中央党校研究生学历。现任中共海口市委副书记、海口市市长。
1969.12-1971.09 北京军区某部指挥营报务员
1971.09-1975.02 北京外国语学院英语系学习
1975.02-1975.06 解放军空军某航空学校学员
1975.06-1979.05 解放军空军某航空学校翻译
1979.05-1980.05 中国驻埃及使馆武官处翻译
1980.05-1982.01 解放军空军某研究所翻译
1982.01-1983.12 团中央国际联络部四处干事
1983.12-1984.05 美国弗吉尼亚州大学进修
1984.05-1994.01 团中央国际联络部四处干事、副处长、处长
1994.01-1995.10 海南省外事办公室副主任、党组成员
1995.10-1996.06 海南省外事办公室副主任、党组副书记(主持工作)
1996.06-1998.05 海南省外事办公室主任、党组书记
1998.05-2000.03 海南省外事侨务厅厅长、党组书记(其间:1998.09-2001.07在中央党校研究生院国际政治专业学习)
2000.03-2003.01 海南省外事侨务办公室主任、党组书记、省对外友协会会长
2003.01-2003.03 海南省三亚市委副书记,市政府副市长、代市长
2003.03-2005.01 海南省三亚市委副书记,市政府市长,四届海南省委委员
2005.01-2005.03 中共海口市委副书记、海口市副市长、海口市代理市长
2005.03-中共海口市委副书记、海口市市长
陈 军
男,汉族,1964年1月出生,海南海口市人,1984年12月参加工作,1984年4月加入中国共产党,大专文化,现任中共海口市委常委。
1982.12—1986.02 琼海县公安局民警
1986.02—1987.07 海南行政区公安局、国家安全局干部
1987.07—1989.07 海南省委党校成人大专班学习
1989.09—1996.08 海南省商贸厅副主任科员、主任科员、副处长
1996.08—1997.03 香港华海有限公司部门经理
1997.04—1997.06 海南省商贸厅处长
1997.07—1999.07 海南省委政法委处长(期间1996—1999年就读中国社科院研究院在职研究生班)
1999.07—2001.11 三亚市委副秘书长兼市委政法委副书记、书记
2001.12—2004.12 三亚市委常委、政法委书记(期间2004.4—2004.10在公安部挂职)
2004.12—海口市委常委
许 云
男,汉族,1962年4月出生,海南省万宁人,1980年12月参加工作,1986年3月加入中国共产党,博士学位。
1980.12——1982.03国营东兴农场工会职工
1982.03——1984.03海南农垦局宣传干部政治理论专修班学员(其间:1983.01-1984.02借用到海南农垦局宣传处工作)
1984.03——1987.02国营东兴农场宣传干事
(其间:在海南大学师范部中文系干部专修学习)
1987.03——1989.01海南农垦宣传处干事、新闻秘书
1989.01——1991.03海南省委组织部研究室科员
1991.04——1994.01海南省委组织部研究室、省直干部处副主任科员
1994.04——1997.04海南省委组织部省直干部处主任科员
1997.04——2000.01海南省委组织部省直干部处助理调研员(其间:1996.03——1998.04在中国社会科学院研究生院财贸系商业经济专业学习)
2000.01——2000.05海南省委组织部省直干部处调研员
2000.05——2001.02海口市振东区委副书记?穴正处?雪
2001.02——2002.04海口市新华区委副书记、区政府区长
2002.04——2002.12海口市新华区委书记
2002.12——2003.01海口市人民政府副秘书长、市政府办党组书记
2003.01——2005.06海口市人民政府秘书长、市政府办党组书记(其间:攻读中央党校经济管理专业在职研究生)
2005.06——任中共海口市委常委(其间:攻读南京大学哲学专业博士研究生)